Maths pour les enfants

Discussion dans 'Forum des étudiants' créé par isitien, 26 Août 2007.

  1. isitien

    isitien Bannis

    J'aime reçus:
    28
    Points:
    0
    Salam,


    Drari sghar kayt3elmou le7sab, l7aja li mazwinach hiya kayebdaw y7sebou b l calculatrice, alor mamezyanach lihoume, makayt3elmouch ykhedmou dmagh8oume, w 3amaliyat sghar kayakhdou la calculatrice bach yseybou8oume, alors li 3andou chi methode 3la les calculs ynezelha hna, nebda b lewla:

    Multiplier le nombre meme et ki termine avec 5, par exemple, 15*15, sahla, suivez moi:
    khoud les chiffres kamline avant 5, li howa 1, et le multiplie avec le chiffre ki suit li howa 2, donc: 1*2=2
    w hadik 5 drebha f 5 = 25, on deplace le resultat lewli avant tani alor ca donne: 225, jerbouha.

    un autre exemple: 125 * 125
    12 * 13 = 156
    5*5 = 25
    resultat= 15625

    To Be Continued...
     
  2. SADBEN2008

    SADBEN2008 لا الاه الا الله

    J'aime reçus:
    2
    Points:
    0
    zwin had topic, walidin ila kanou chouiwa 9arin khassehoum ihebebou le drari l9eraya ou les maths ...

    bach dereb chi ra9em men 1-9 f 11...sahla 8*11=88
    bach tedeb chi 3adad men 10-99 bhal 13*11 kat het 1 ou 3 ou dir jame3 dialhoum lwest 13*11=143, 25*11=275 ...


    ou dirou m3a drari wahed l 9adia mnin ibdaw itte3elmou a ddareb ou zaid ..etc le3bou m3ahoum !! goulih matalan hesseb liya hadi 1235*5453 , dir liya had al 3amaliya ...etc
     
  3. isitien

    isitien Bannis

    J'aime reçus:
    28
    Points:
    0
    hihih zwina aji le3bou 7ta 7na w net3elmou :)
     
  4. isitien

    isitien Bannis

    J'aime reçus:
    28
    Points:
    0
    1 x 8 + 1 = 9
    12 x 8 + 2 = 98
    123 x 8 + 3 = 987
    1234 x 8 + 4 = 9876
    12345 x 8 + 5 = 98765
    123456 x 8 + 6 = 987654
    1234567 x 8 + 7 = 9876543
    12345678 x 8 + 8 = 98765432
    123456789 x 8 + 9 = 987654321
     
  5. Med Omar

    Med Omar MoUl DéTaILS-GaRoU PiPaS Membre du personnel

    J'aime reçus:
    813
    Points:
    113
    interessant o kayan 3awtani
    9*1=9
    9*2=18=(9-1=8 et poser le avant le 8)
    9*3=27=(9-2=7 poser le 2 pui 7)
    9*4=36.......................... basla mai pr les enfant ca marche j'ai po pu mieu expliqué
     
  6. isitien

    isitien Bannis

    J'aime reçus:
    28
    Points:
    0
    1 x 9 + 2 = 11
    12 x 9 + 3 = 111
    123 x 9 + 4 = 1111
    1234 x 9 + 5 = 11111
    12345 x 9 + 6 = 111111
    123456 x 9 + 7 = 1111111
    1234567 x 9 + 8 = 11111111
    12345678 x 9 + 9 = 111111111
    123456789 x 9 +10= 1111111111

    [17h]

    9 x 9 + 7 = 88
    98 x 9 + 6 = 888
    987 x 9 + 5 = 8888
    9876 x 9 + 4 = 88888
    98765 x 9 + 3 = 888888
    987654 x 9 + 2 = 8888888
    9876543 x 9 + 1 = 88888888
    98765432 x 9 + 0 = 888888888

    [06h]
     
  7. Minouchat_TOP

    Minouchat_TOP Äme PuRE

    J'aime reçus:
    116
    Points:
    0
    ana taderoni les maths f rassi [21h]
    tayjibo li n3aass, tessb7ou 3la khir [​IMG]
     
  8. vanlee

    vanlee Abou Mouataz

    J'aime reçus:
    118
    Points:
    0

Partager cette page